序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-24 | 负责人变更 |
董雷 [退出]
|
刘帅 [新增]
|
2 | 2017-10-18 | 负责人变更 |
王林东 [退出]
|
董雷 [新增]
|
3 | 2017-10-18 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据 承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆解;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(保险兼业代理业务许可证有效期至2017.03.25)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据 承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆解;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2015-10-22 | 联络员备案 |
|
任立广
|
5 | 2015-10-22 | 财务负责人 |
|
任立广
|
6 | 2015-10-22 | 负责人变更 |
张德民 [退出]
|
王林东 [新增]
|
7 | 2015-06-23 | 负责人变更 |
王林东 [退出]
|
张德民 [新增]
|
8 | 2015-02-06 | 经营范围变更 |
许可经营项目:吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据 承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆解;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(保险兼业代理业务许可证有效期至2014.03.25);一般经营项目:无;
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据 承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆解;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(保险兼业代理业务许可证有效期至2017.03.25)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|