序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-25 | 负责人变更 |
李洁 [退出]
|
史双成 [新增]
|
2 | 2022-04-25 | 经营范围变更 |
人身保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务、上述业务的再保险业务、经中国保监会批准的其它业务**
|
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务、上述业务的再保险业务、经保险监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;一般经营项目,可依法自主开展经营活动)
|
3 | 2016-11-21 | 财务负责人 |
|
王建国
|
4 | 2016-11-21 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李洁 备案手机:*****
|
5 | 2016-11-21 | 经营场所变更 |
河北省沧州市东光县东光镇府北区(盐业公司)
|
河北省沧州市东光县茧城大街285号东光镇东关侯村
|
6 | 2014-12-01 | 负责人变更 |
袁洪川 [退出]
|
李洁 [新增]
|
7 | 2014-07-09 | 经营场所变更 |
东光县府前大街12号
|
河北省沧州市东光县东光镇府北区(盐业公司)
|