序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 负责人变更 |
董猛 [退出]
|
张骁 [新增]
|
2 | 2020-09-22 | 负责人变更 |
闫思维 [退出]
|
董猛 [新增]
|
3 | 2020-04-29 | 负责人变更 |
王秀侦 [退出]
|
闫思维 [新增]
|
4 | 2018-11-26 | 负责人变更 |
刘春立 [退出]
|
王秀侦 [新增]
|
5 | 2015-11-05 | 隶属关系备案 |
中国农业银行股份有限公司
|
中国农业银行股份有限公司
|
6 | 2015-11-05 | 负责人变更 |
董猛 [退出]
|
刘春立 [新增]
|
7 | 2015-11-05 | 联络员备案 |
|
刘建军
|