序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 庄宗循 | 35% | 1750.0万人民币 |
2 | 张亮 | 35% | 1750.0万人民币 |
3 | 姜振东 | 30% | 1500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史云彩
|
|
2 |
姜振东
|
|
3 |
张亮
|
|
4 |
胡易俊
|
|
5 |
庄宗循
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
庄宗循 [退出]张亮姜振东
|
张亮史云彩 [新增]姜振东
|
2 | 2020-10-19 | 法定代表人变更 |
庄宗循
|
史云彩
|
3 | 2020-01-03 | 经营范围变更 |
房地产开****经营**
|
房地产开****经营;房地产租赁经营**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2020-01-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-01-03经营范围
|
5 | 2019-05-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马国琴 [退出]
|
胡易俊 [新增]
|
6 | 2019-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵东伟 [退出]庄宗循姜振东
|
庄宗循张亮 [新增]姜振东
|
7 | 2019-01-09 | 章程备案 |
无
|
2019-01-08新章程
|
8 | 2019-01-09 | 投资人(股权)变更 |
赵东伟 出资 1750万人民币; [退出]庄宗循 出资 1750万人民币;姜振东 出资 1500万人民币;
|
张亮 出资 1750万人民币; [新增]庄宗循 出资 1750万人民币;姜振东 出资 1500万人民币;
|
9 | 2019-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
庄宗循
|
庄宗循
|
10 | 2018-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝振吉 [退出]
|
马国琴 [新增]
|