序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张冬冬 | 100% | 800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张冬冬
|
|
2 |
张继新
|
|
3 |
于金江
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
沧州力源房地产开****有限公司海兴分公司
|
吕国正 | 2009-09-03 |
2 |
沧州力源房地产开****有限公司沧县分公司
|
张全新 | 2008-11-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-26 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2022-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于金江
|
于金江
|
3 | 2022-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张冬冬
|
张冬冬
|
4 | 2022-01-26 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2022-01-26 | 投资人(股权)变更 |
张冬冬 出资 480万人民币;张继新 出资 320万人民币; [退出]
|
张冬冬 出资 800( + 66.66667% )万人民币;
|
6 | 2021-12-10 | 法定代表人变更 |
于瀚强
|
张冬冬
|
7 | 2021-12-10 | 投资人(股权)变更 |
张继新 出资 320万人民币;于瀚强 出资 480万人民币; [退出]
|
张继新 出资 320万人民币;张冬冬 出资 480万人民币; [新增]
|
8 | 2021-12-10 | 章程备案 |
无
|
|
9 | 2021-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于瀚强 [退出]
|
张冬冬 [新增]
|
10 | 2017-02-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张冬冬 [退出]
|
于瀚强 [新增]
|