序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜金祥 | 25% | 2000.0万人民币 |
2 | 韩国森 | 25% | 2000.0万人民币 |
3 | 翟福坦 | 25% | 2000.0万人民币 |
4 | 刘洪路 | 25% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜金祥
|
|
2 |
翟福坦
|
|
3 |
韩国森
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-24 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2022-08-24 | 法定代表人变更 |
姜金祥
|
|
3 | 2019-06-10 | 法定代表人变更 |
韩国森
|
|
4 | 2019-06-10 | 章程修正案备案 |
无
|
|
5 | 2018-07-04 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
翟福坦;韩国森;
|
|
6 | 2018-07-04 | 章程修正案备案 |
无
|
|
7 | 2018-07-04 | 投资人(股权)变更 |
翟福坦 出资 1000万人民币;韩国森 出资 2000万人民币;
|
|
8 | 2018-07-04 | 注册资本变更 |
3000万人民币
|
|
9 | 2017-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翟相成 [退出]
|
|
10 | 2017-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高文忠 [退出]
|
|