序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李志超 | 50% | 150.0万人民币 |
2 | 韩兵 | 50% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩兵
|
|
2 |
李志超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李翠英 [退出]
|
李志超 [新增]
|
2 | 2021-04-08 | 投资人(股权)变更 |
韩兵 出资 150万人民币;李翠英 出资 150万人民币; [退出]
|
韩兵 出资 150万人民币;李志超 出资 150万人民币; [新增]
|
3 | 2015-07-06 | 法定代表人变更 |
李连喜
|
韩兵
|
4 | 2015-07-06 | 投资人(股权)变更 |
李连喜; [退出]李翠英;
|
韩兵; [新增]李翠英;
|
5 | 2015-05-08 | 注册资本(金)变更 |
3万人民币
|
300.0000万人民币( + 9900% )
|
6 | 2015-05-08 | 经营范围变更 |
植保劳务(苗木繁育、林木培育、病虫害防治)。
|
植保劳务(苗木繁育、林木培育、病虫害防治);园林绿化、农田整理工程,道路硬化、水利工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2014-10-27 | 经营范围变更 |
植保劳务(苗木繁育、林木培育、病虫害防治)。
|
植保劳务(苗木繁育、林木培育、病虫害防治)。
|
8 | 2014-10-27 | 投资人(股权)变更 |
牛进峰; [退出]谢欢迎; [退出]
|
李连喜; [新增]李翠英; [新增]
|
9 | 2014-10-27 | 法定代表人变更 |
牛进峰
|
李连喜
|
10 | 2010-11-26 | 法定代表人变更 |
张建周
|
牛进峰
|