序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺兆杰 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张建民
|
|
2 |
李占民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭翠敏 [退出]
|
李占民 [新增]
|
2 | 2019-03-07 | 法定代表人变更 |
金梦影
|
张建民
|
3 | 2019-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
金梦影 [退出]
|
张建民 [新增]
|
4 | 2018-09-28 | 法定代表人变更 |
贺兆杰
|
金梦影
|
5 | 2018-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺兆杰 [退出]
|
金梦影 [新增]
|
6 | 2018-09-28 | 财务负责人 |
|
金梦影 ***
|
7 | 2016-08-02 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:贺兆杰;成员:郭翠敏;成员:贺兆杰;
|
8 | 2016-08-02 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:贺兆杰;成员:郭翠敏;成员:贺兆杰;
|
9 | 2015-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王克迁 [退出]
|
郭翠敏 [新增]
|
10 | 2015-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭翠敏 [退出]
|
贺兆杰 [新增]
|