序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 位泽平 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
位泽平
|
|
2 |
王高峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-06 | 投资人(股权)变更 |
于新伟 出资 50万人民币; [退出]位泽平 出资 50万人民币;
|
位泽平 出资 100( + 100% )万人民币;
|
2 | 2021-04-06 | 章程备案 |
无
|
2021-04-06股东变更 监事备案 营业期限变更
|
3 | 2021-04-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于新伟 [退出]
|
王高峰 [新增]
|
4 | 2021-04-06 | 经营期限 |
2015年3月20日 至 2025年3月19日
|
2015年3月20日 至 2045年3月19日
|
5 | 2021-04-06 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
于新伟; [退出]位泽平;
|
位泽平;
|