序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘洪月 | 55.55556% | 25万人民币 |
2 | 刘长津 | 44.44444% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘洪月
|
|
2 |
刘东昌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-21 | 法定代表人变更 |
吴裕峰
|
刘洪月
|
2 | 2021-06-21 | 投资人(股权)变更 |
吴裕峰 出资 25万人民币; [退出]刘长津 出资 20万人民币;
|
刘洪月 出资 25万人民币; [新增]刘长津 出资 20万人民币;
|
3 | 2019-12-19 | 投资人(股权)变更 |
刘东昌 出资 25万人民币; [退出]刘长津 出资 20万人民币;
|
吴裕峰 出资 25万人民币; [新增]刘长津 出资 20万人民币;
|
4 | 2017-02-07 | 股东(****起人)认缴出资额 |
刘东昌 出资 25万人民币;刘长津 出资 20万人民币;
|
刘东昌 出资 25万人民币;刘长津 出资 20万人民币;
|
5 | 2017-02-07 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
耿洁新 备案手机:*****
|
6 | 2017-02-07 | 财务负责人 |
|
耿洁新
|
7 | 2017-02-07 | 经营范围变更 |
生产高强度螺栓、金属丝、金属网、金属钉、护栏、五金制品、塑料制品。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
|
生产高强度螺栓、金属丝、金属网、金属钉、护栏;五金制品、塑料制品加工。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
|
8 | 2014-05-15 | 法定代表人变更 |
刘长津
|
吴裕峰
|