序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贾子金 | 68.76625% | 5501.3万人民币 |
2 | 贾铁成 | 31.23375% | 2498.7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贾铁成
|
|
2 |
贾子金
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-09 | 经营范围变更 |
电力设施四级承装、四级承修、四级承试。(有效期至2019年3月5日)生产:高低压配电柜、配电箱、降压启动柜、变频调速自控装置、控制屏、箱式变电站、钢构件;建筑工程施工总承包叁级;输变电工程专业承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;石油化工施工总承包叁级;销售:电气设备及配件、电子产品及元器件、仪器仪表、变压器、整流器、电感器、配电开关控制设备、电线电缆、电缆桥架及配件、五金交电、机械设备及配件、建筑材料、实验室设备、办公用品、办公设备、劳保用品、机电产品;维修:变频配电柜、电机、变压器、****电机组、抽油机、机泵;电力技术开****、电力技术服务、电力技术转让、电力技术咨询、电力技术推广、会议服务、自有设备租赁、房屋租赁、机电产品设计及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
电力设施四级承装、四级承修、四级承试;生产:高低压配电柜、配电箱、降压启动柜、变频调速自控装置、控制屏、箱式变电站、钢构件;建筑工程施工总承包叁级;输变电工程专业承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;石油化工施工总承包叁级;销售:电气设备及配件、电子产品及元器件、仪器仪表、变压器、整流器、电感器、配电开关控制设备、电线电缆、电缆桥架及配件、五金交电、机械设备及配件、建筑材料、实验室设备、办公用品、办公设备、劳保用品、机电产品;维修:变频配电柜、电机、变压器、****电机组、抽油机、机泵;电力技术开****、电力技术服务、电力技术转让、电力技术咨询、电力技术推广、会议服务、自有设备租赁、房屋租赁、机电产品设计及售后服务;园林绿化工程、园林绿化养护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
2 | 2017-06-25 | 投资人(股权)变更 |
刘学东 出资 1499.22万人民币; [退出]贾铁成 出资 999.48万人民币;贾子金 出资 5501.3万人民币;
|
贾铁成 出资 2498.7( + 150% )万人民币;贾子金 出资 5501.3万人民币;
|
3 | 2017-06-25 | 联络员备案 |
王爱云 备案手机:*****
|
甘新陵 备案手机:*****
|
4 | 2017-06-25 | 经营范围变更 |
电力设施四级承装、四级承修、四级承试。(有效期至2019年3月5日)生产:高低压配电柜、配电箱、降压启动柜、变频调速自控装置、控制屏、箱式变电站、钢构件;房屋建筑施工总承包叁级;送变电工程专业承包叁级;机电设备安装工程专业承包叁级;建筑装修装饰工程专业承包叁级;化工石油设备管道安装工程专业承包叁级;销售:电气设备及配件、电子产品及元器件、仪器仪表、变压器、整流器、电感器、配电开关控制设备、电线电缆、电缆桥架及配件、五金交电、机械设备及配件、建筑材料、实验室设备、办公用品、办公设备、劳保用品;维修:变频配电柜、电机、变压器、****电机组、抽油机、机泵。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
电力设施四级承装、四级承修、四级承试。(有效期至2019年3月5日)生产:高低压配电柜、配电箱、降压启动柜、变频调速自控装置、控制屏、箱式变电站、钢构件;建筑工程施工总承包叁级;输变电工程专业承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;石油化工施工总承包叁级;销售:电气设备及配件、电子产品及元器件、仪器仪表、变压器、整流器、电感器、配电开关控制设备、电线电缆、电缆桥架及配件、五金交电、机械设备及配件、建筑材料、实验室设备、办公用品、办公设备、劳保用品、机电产品;维修:变频配电柜、电机、变压器、****电机组、抽油机、机泵;电力技术开****、电力技术服务、电力技术转让、电力技术咨询、电力技术推广、会议服务、自有设备租赁、房屋租赁、机电产品设计及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
5 | 2017-06-25 | 财务负责人 |
|
杨文英
|
6 | 2016-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾铁成 [退出]
|
贾子金 [新增]
|
7 | 2016-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘学东 [退出]
|
贾铁成 [新增]
|
8 | 2016-06-06 | 经理备案 |
刘学东 [退出]
|
贾铁成 [新增]
|
9 | 2016-06-06 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王爱云 备案手机:*****
|
10 | 2016-06-06 | 法定代表人变更 |
刘学东
|
贾铁成
|