序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄骅市城市投资集团有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田万峰
|
|
2 |
董之正
|
|
3 |
刘耀中
|
|
4 |
辛学孜
|
|
5 |
宋立宏
|
|
6 |
刘浩成
|
|
7 |
张家祥
|
|
8 |
任兴华
|
|
9 |
董炳林
|
|
10 |
杨亚男
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田万峰
|
刘浩成 [新增]田万峰宋立宏 [新增]刘耀中 [新增]辛学孜 [新增]董之正 [新增]张家祥 [新增]
|
2 | 2022-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋立宏 [退出]
|
沈桂莉 [新增]任兴华 [新增]董炳林 [新增]杨亚男 [新增]韩永康 [新增]
|
3 | 2022-03-09 | 章程备案 |
无
|
2022-03-091、增加党组织建设事项。
|
4 | 2021-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋玲 [退出]
|
宋立宏 [新增]
|
5 | 2021-02-02 | 地址变更 |
黄骅市文化路金宝商务中心三楼
|
河北省沧州市黄骅市渤海西路1号
|
6 | 2020-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高华 [退出]王玉坤 [退出]蒋玲
|
蒋玲
|
7 | 2020-12-07 | 联络员备案 |
张健 *** 备案手机:***
|
刘雨 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘振宇 [退出]田万峰齐婷婷 [退出]吕双良 [退出]董健 [退出]
|
田万峰
|
9 | 2018-08-23 | 章程备案 |
无
|
2018-08-23增加公司党组织。
|
10 | 2015-11-04 | 联络员备案 |
|
张健
|