序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨世增 | 50% | 50万人民币 |
2 | 赖殿娥 | 25% | 25.0万人民币 |
3 | 赖德得 | 25% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨世增
|
|
2 |
赖殿娥
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北腾展建工有限公司沧州运河分公司
|
潘宝升 | 2010-05-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-31 | 章程备案 |
无
|
2015-12-30股东出资时间修改为2035年11月9日
|
2 | 2015-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李惠兰 [退出]陈树静 [退出]
|
赖殿娥 [新增]
|
3 | 2015-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李俊云 [退出]
|
杨世增 [新增]
|
4 | 2015-11-09 | 法定代表人变更 |
李俊云
|
杨世增
|
5 | 2015-11-09 | 董事备案 |
李俊云 [退出]
|
杨世增 [新增]
|
6 | 2015-11-09 | 经理备案 |
|
杨世增 [新增]
|
7 | 2015-11-09 | 监事备案 |
李惠兰 [退出]陈树静 [退出]
|
赖殿娥 [新增]
|
8 | 2015-11-09 | 投资人(股权)变更 |
陈树静 出资 30万; [退出]李俊云 出资 40万; [退出]李惠兰 出资 30万; [退出]
|
赖德得 出资 25.00万人民币; [新增]杨世增 出资 50.00万人民币; [新增]赖殿娥 出资 25.00万人民币; [新增]
|
9 | 2015-11-09 | 联络员备案 |
|
于爱华
|
10 | 2012-07-18 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,陈树静,250.0,***,李惠兰,250.0,***,李俊云,500.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,陈树静,30.0( - 88% ),***,李俊云,40.0,***,李惠兰,30.0
|