序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 负责人变更 |
鲁爱民 [退出]
|
郭晨曦 [新增]
|
2 | 2019-08-20 | 负责人变更 |
解捷 [退出]
|
鲁爱民 [新增]
|
3 | 2018-02-01 | 负责人变更 |
侯树旺 [退出]
|
解捷 [新增]
|
4 | 2016-04-27 | 负责人变更 |
王继承 [退出]
|
侯树旺 [新增]
|
5 | 2016-04-27 | 财务负责人 |
|
李权
|
6 | 2016-04-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
戈大雪 备案手机:*****
|
7 | 2015-02-09 | 负责人变更 |
李东胜 [退出]
|
王继承 [新增]
|
8 | 2014-03-25 | 负责人变更 |
石敬福 [退出]
|
李东胜 [新增]
|