序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-04 | 负责人变更 |
赵宏伟 [退出]
|
赵四军 [新增]
|
2 | 2020-11-13 | 联络员备案 |
张龙 *** 备案手机:***
|
赵宏伟 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-11-13 | 负责人变更 |
单冰华 [退出]
|
赵宏伟 [新增]
|
4 | 2018-02-09 | 负责人变更 |
张龙 [退出]
|
单冰华 [新增]
|
5 | 2017-03-02 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张龙 备案手机:*****
|
6 | 2017-03-02 | 负责人变更 |
刘彦荣 [退出]
|
张龙 [新增]
|
7 | 2017-03-02 | 财务负责人 |
|
李增瑞
|