序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-12 | 负责人变更 |
朱静泰 [退出]
|
邢承胜 [新增]
|
2 | 2019-09-09 | 负责人变更 |
张华琴 [退出]
|
朱静泰 [新增]
|
3 | 2019-09-09 | 联络员备案 |
张华琴 *** 备案手机:***
|
朱静泰 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-01-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张华琴 备案手机:*****
|
5 | 2017-01-24 | 负责人变更 |
梁云贵 [退出]
|
张华琴 [新增]
|
6 | 2015-02-28 | 负责人变更 |
邢承玉 [退出]
|
梁云贵 [新增]
|