序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-07 | 负责人变更 |
池艳 [退出]
|
曹文玲 [新增]
|
2 | 2018-11-15 | 负责人变更 |
杨士权 [退出]
|
池艳 [新增]
|
3 | 2017-04-14 | 负责人变更 |
刘孟增 [退出]
|
杨士权 [新增]
|
4 | 2016-02-24 | 负责人变更 |
孙毅 [退出]
|
刘孟增 [新增]
|