序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李树峰 | 100% | 4000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李树峰
|
|
2 |
左成群
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北启帆教学设备制造有限公司湖南分公司
|
程建峰 | 2019-10-23 |
2 |
河北启帆教学设备制造有限公司吉林分公司
|
左成群 | 2017-05-24 |
3 |
河北启帆教学设备制造有限公司山西分公司
|
卫金林 | 2016-11-04 |
4 |
河北启帆教学设备制造有限公司驻马店分公司
|
左成松 | 2016-07-05 |
5 |
河北启帆教学设备制造有限公司邯郸市邯山分公司
|
刘雪松 | 2015-06-26 |
6 |
河北启帆教学设备制造有限公司西宁分公司
|
左承岗 | 2014-12-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓金楼 [退出]
|
左成群 [新增]
|
2 | 2022-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李桂云 [退出]
|
李树峰 [新增]
|
3 | 2022-09-08 | 联络员备案 |
李芋青 *** 备案手机:***
|
李树峰 *** 备案手机:***
|
4 | 2022-09-08 | 法定代表人变更 |
李桂云
|
李树峰
|
5 | 2022-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓金楼
|
左成群
|
6 | 2022-09-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-09-05修改第四章、第五条 公司的出资人姓名、出资方式、出资额和出资时间
|
7 | 2022-09-08 | 投资人(股权)变更 |
李桂云 出资 4000万人民币; [退出]
|
李树峰 出资 4000万人民币; [新增]
|
8 | 2022-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李桂云
|
李树峰
|
9 | 2022-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓国振
|
李桂云
|
10 | 2022-08-19 | 投资人(股权)变更 |
邓国振 出资 4000万人民币; [退出]
|
李桂云 出资 4000万人民币; [新增]
|