序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡福仓 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 于金兰 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡福仓
|
|
2 |
于金兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-17 | 法定代表人变更 |
于金兰
|
胡福仓
|
2 | 2019-09-17 | 经营范围变更 |
加工、制造、销售电焊网护栏、五金制品。
|
加工、制造、销售电焊网护栏、五金制品、塑料制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-09-17 | 投资人(股权)变更 |
于金兰 出资 5万人民币;胡福仓 出资 45万人民币;
|
于金兰 出资 5万人民币;胡福仓 出资 45万人民币;
|
4 | 2019-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡福仓 [退出]
|
于金兰 [新增]
|
5 | 2019-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于金兰 [退出]
|
胡福仓 [新增]
|
6 | 2019-03-18 | 法定代表人变更 |
胡福仓
|
于金兰
|
7 | 2019-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于金兰 [退出]
|
胡福仓 [新增]
|
8 | 2018-05-23 | 投资人(股权)变更 |
于金兰 出资 5万人民币;胡忠海 出资 45万人民币; [退出]
|
于金兰 出资 5万人民币;胡福仓 出资 45万人民币; [新增]
|
9 | 2018-05-23 | 经营期限 |
2008年4月23日 至 2018年4月22日
|
2008年4月23日 至 2028年4月22日
|
10 | 2015-10-15 | 财务负责人 |
|
韩红艳
|