序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭秀芬 | 55% | 168.3万人民币 |
2 | 漆娜 | 45% | 137.7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭秀芬
|
|
2 |
漆娜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
沧州市天威汽贸有限公司新华区分公司
|
谭秀芬 | 2018-06-07 |
2 |
沧州市天威汽贸有限公司黄骅分公司
|
漆娜 | 2010-10-20 |
3 |
沧州市天威汽贸有限公司青县分公司
|
柴国**** | 2009-04-29 |
4 |
沧州市天威汽贸有限公司泊头分公司
|
谭秀芬 | 2009-04-28 |
5 |
沧州市天威汽贸有限公司天信汽车维护厂
|
孙学军 | 2006-01-06 |
6 |
沧州市天威汽贸有限公司维修服务中心
|
谭秀芬 | 2005-09-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-28 | 分公司/分支机构备案 |
|
沧州市天威汽贸有限公司新华区分公司;
|
2 | 2017-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
谭秀芬 [新增]
|
3 | 2017-04-12 | 法定代表人变更 |
|
谭秀芬
|
4 | 2017-04-12 | 经理备案 |
|
谭秀芬 [新增]
|
5 | 2017-04-12 | 董事备案 |
|
谭秀芬 [新增]
|
6 | 2016-09-01 | 经营范围变更 |
|
销售:汽车、汽车配件、汽车装具,二手车经销,汽车租赁,汽车货运的居间,汽车维修(限有经营许可的分公司经营),汽车信息咨询服务,自有、自用房屋租赁*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-09-01 | 章程修正案备案 |
|
|
8 | 2015-11-16 | 联络员备案 |
|
马超
|
9 | 2015-11-16 | 财务负责人 |
|
史雪洁
|
10 | 2015-11-16 | 投资人(股权)变更 |
|
漆娜 出资 137.7万人民币;谭秀芬 出资 168.3万人民币; [新增]
|