序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王永平 | 37.5% | 300.0万人民币 |
2 | 王洪波 | 18.75% | 150.0万人民币 |
3 | 孔新苓 | 18.75% | 150.0万人民币 |
4 | 闫文莲 | 12.5% | 100.0万人民币 |
5 | 于志安 | 9.375% | 75.0万人民币 |
6 | 吴会春 | 3.125% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭宾
|
|
2 |
梁艳娥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-24 | 法定代表人变更 |
王永平
|
郭宾
|
2 | 2021-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王永平 [退出]
|
郭宾 [新增]
|
3 | 2021-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于志安 [退出]
|
梁艳娥 [新增]
|
4 | 2021-08-24 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2016-03-04 | 财务负责人 |
|
王洪列
|
6 | 2016-03-04 | 经营期限(营业期限)变更 |
2003年3月5日 至 2016年3月5日
|
2003年3月5日 至 2026年3月4日
|
7 | 2016-03-04 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王洪列 备案手机:*****
|
8 | 2011-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王永平
|
9 | 2011-07-21 | 法定代表人变更 |
尹永信
|
王永平
|
10 | 2011-07-21 | 投资人(股权)变更 |
吴会春;王永平;尹永信; [退出]于志安;闫文联; [退出]高树珍; [退出]张晓; [退出]岳福建; [退出]付月丽; [退出]
|
吴会春;王永平;于志安;闫文莲; [新增]王洪波; [新增]孔新苓; [新增]
|