序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 祁建龙 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
祁建龙
|
|
2 |
刘超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-25 | 经营范围变更 |
文化活动服务;零售:食品(仅限销售预包装食品)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
文化活动服务;正餐服务;零售:食品(仅限销售预包装食品)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-08-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-23经营范围
|
3 | 2021-08-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-12经营范围变更
|
4 | 2021-08-17 | 经营范围变更 |
文化活动服务;正餐服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
文化活动服务;零售:食品(仅限销售预包装食品)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2020-09-14 | 经营范围变更 |
文化活动服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
文化活动服务;正餐服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2020-09-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-09-04经营范围变更
|