序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-13 | 负责人变更 |
于纪超 [退出]
|
吴爱霞 [新增]
|
2 | 2019-09-18 | 负责人变更 |
胡翠 [退出]
|
于纪超 [新增]
|
3 | 2018-12-29 | 负责人变更 |
刘广宁 [退出]
|
胡翠 [新增]
|
4 | 2018-10-11 | 负责人变更 |
尹海宁 [退出]
|
刘广宁 [新增]
|