序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天津贻成实业集团有限公司 | 100% | 45000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘宝龙
|
|
2 |
宋秀东
|
|
3 |
陈海顺
|
|
4 |
李林力
|
|
5 |
郭毅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘宝龙李林力 [退出]宋秀东
|
陈海顺 [新增]刘宝龙宋秀东
|
2 | 2020-04-14 | 法定代表人变更 |
于克辉
|
刘宝龙
|
3 | 2020-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋秀东于克辉 [退出]张树深 [退出]
|
宋秀东李林力 [新增]刘宝龙 [新增]
|
4 | 2020-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张树深 [退出]
|
李林力 [新增]
|
5 | 2019-06-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-06-25
|
6 | 2019-06-25 | 地址变更 |
沧州市运河区迎宾大道13幢
|
沧州市运河区御景狮城小区商业B楼101
|
7 | 2016-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋秀东 [退出]张学亮 [退出]齐聪山 [退出]
|
张树深 [新增]于克辉 [新增]
|
8 | 2016-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于克辉 [退出]
|
郭毅 [新增]
|
9 | 2016-03-09 | 董事备案 |
宋秀东 [退出]张学亮 [退出]齐聪山 [退出]
|
张树深 [新增]于克辉 [新增]
|
10 | 2016-03-09 | 财务负责人 |
|
李林力
|