序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈庆红 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈建猛
|
|
2 |
陈庆红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
1999年10月8日 至 2019年10月7日
|
1999年10月8日 至 2029年10月7日
|
2 | 2016-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈庆周 [退出]
|
陈建猛 [新增]
|
3 | 2016-10-12 | 股东(****起人)认缴出资额 |
陈庆周 出资 120万人民币;陈庆红 出资 80万人民币;
|
陈庆红 出资 200万人民币;
|
4 | 2016-10-12 | 投资人(股权)变更 |
陈庆红;陈庆周; [退出]
|
陈庆红;
|
5 | 2016-10-12 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘丽娟 备案手机:*****
|
6 | 2016-10-12 | 董事备案 |
陈庆周 [退出]
|
陈建猛 [新增]
|
7 | 2016-10-12 | 财务负责人 |
|
刘丽娟
|
8 | 2016-10-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2016-10-12 | 法定代表人变更 |
陈庆周
|
陈建猛
|