序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘洋 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘洋
|
|
2 |
姚钢
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-19 | 联络员备案 |
李会然 *** 备案手机:***
|
刘洋 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-10-19 | 财务负责人 |
陶云霄 ***
|
刘洋 ***
|
3 | 2020-10-19 | 法定代表人变更 |
刘晨霞
|
刘洋
|
4 | 2020-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘晨霞 [退出]
|
刘洋 [新增]
|
5 | 2020-10-19 | 投资人(股权)变更 |
刘晨霞 出资 200万人民币; [退出]
|
刘洋 出资 200万人民币; [新增]
|
6 | 2020-08-14 | 法定代表人变更 |
赵培明
|
刘晨霞
|
7 | 2020-08-14 | 投资人(股权)变更 |
赵培明 出资 200万人民币; [退出]
|
刘晨霞 出资 200.000000万人民币; [新增]
|
8 | 2020-08-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵培明 [退出]
|
刘晨霞 [新增]
|
9 | 2020-08-03 | 经营范围变更 |
批****、零售:食品、五金机电(不含汽车)、家用电器、办公用品、橡塑制品、钢材、教学设备、通讯设备(不含卫星地面接收设备)、化工产品(不含危险化学品及易燃易爆易制毒产品)、广告设计、****布**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
批****、零售:食品、五金机电(不含汽车)、家用电器、办公用品、橡塑制品、钢材、教学设备、通讯设备(不含卫星地面接收设备)、化工产品(不含危险化学品及易燃易爆易制毒产品)、广告设计、****布;建材销售(不含砂石料)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2019-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴树华 [退出]
|
姚钢 [新增]
|