序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵静 | 50% | 15.0万人民币 |
2 | 张汉富 | 50% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵静
|
|
2 |
张汉富
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
黄骅市阳光国际旅行社有限公司泊头营业部
|
于士博 | 2018-10-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵国华 [退出]
|
赵静 [新增]
|
2 | 2017-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李华江 [退出]
|
张汉富 [新增]
|
3 | 2017-07-27 | 董事备案 |
赵国华 [退出]
|
赵静 [新增]
|
4 | 2017-07-27 | 投资人(股权)变更 |
赵国华 出资 15万人民币; [退出]李华江 出资 15万人民币; [退出]
|
张汉富 出资 15.000000万人民币; [新增]赵静 出资 15.000000万人民币; [新增]
|
5 | 2017-07-27 | 监事备案 |
李华江 [退出]
|
张汉富 [新增]
|
6 | 2017-07-27 | 法定代表人变更 |
赵国华
|
赵静
|
7 | 2017-05-15 | 名称变更 |
黄骅市阳光旅行社有限公司
|
黄骅市阳光国际旅行社有限公司
|
8 | 2016-05-12 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
赵国华 备案手机:*****
|
9 | 2016-05-12 | 经营范围变更 |
国内旅游、商务考察、会议服务
|
国内旅游、商务考察、会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2016-05-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年5月23日 至 2016年5月23日
|
2006年5月23日 至 2026年5月22日
|