序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨树青 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨树青
|
|
2 |
邓振强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-19 | 章程备案 |
无
|
2019-12-13新章程
|
2 | 2019-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨树青
|
杨树青
|
3 | 2019-12-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2019-12-19 | 投资人(股权)变更 |
高良平 出资 25.5万人民币; [退出]杨树青 出资 24.5万人民币;
|
杨树青 出资 50( + 104.08163% )万人民币;
|
5 | 2018-05-01 | 法定代表人变更 |
高良平
|
杨树青
|
6 | 2018-05-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高良平 [退出]
|
杨树青 [新增]
|
7 | 2017-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘姗姗 [退出]
|
高良平 [新增]
|
8 | 2017-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李海艳 [退出]
|
邓振强 [新增]
|
9 | 2017-03-22 | 章程备案 |
无
|
2017-03-13新章程
|
10 | 2017-03-22 | 投资人(股权)变更 |
刘姗姗 出资 50万人民币; [退出]
|
高良平 出资 25.5万人民币; [新增]杨树青 出资 24.5万人民币; [新增]
|