序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘焕起 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘焕起
|
|
2 |
杨露
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨露 [退出]
|
郭艳哲 [新增]
|
2 | 2021-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
祁建柱 [退出]
|
杨露 [新增]
|
3 | 2021-09-02 | 投资人(股权)变更 |
赵建军 出资 100万人民币; [退出]
|
刘焕起 出资 100万人民币; [新增]
|
4 | 2021-09-02 | 联络员备案 |
韦贞 *** 备案手机:***
|
刘焕起 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵建军 [退出]
|
刘焕起 [新增]
|
6 | 2021-09-02 | 章程备案 |
无
|
2021-09-01新章程
|
7 | 2021-09-02 | 法定代表人变更 |
赵建军
|
刘焕起
|
8 | 2018-11-29 | 投资人(股权)变更 |
屈丽丽 出资 100万人民币; [退出]
|
赵建军 出资 100万人民币; [新增]
|
9 | 2018-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
屈丽丽 [退出]
|
赵建军 [新增]
|
10 | 2018-11-29 | 章程备案 |
无
|
2018-11-21法定代表人、股东
|