序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郝爽 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 刘兵 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于进
|
|
2 |
郝爽
|
|
3 |
刘兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-12-23章程修正案
|
2 | 2020-01-06 | 地址变更 |
河北省廊坊市固安县开****区(京开公路西侧、原京安学院))
|
河北省廊坊市固安县永定北路西侧北横街新村5号楼底商3号商铺
|
3 | 2018-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
于进
|
4 | 2018-04-01 | 联络员备案 |
郝爽 *** 备案手机:***
|
于进 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-04-01 | 章程修正案备案 |
无
|
|
6 | 2018-04-01 | 法定代表人变更 |
郝爽
|
于进
|
7 | 2018-04-01 | 财务负责人 |
李玉琴 ***
|
王亮 ***
|
8 | 2017-09-18 | 经营范围变更 |
房地产经纪服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
房地产经纪服务;房屋租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
9 | 2017-09-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-08-28
|
10 | 2017-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李玉琴 [退出]
|
刘兵 [新增]
|