序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李德新 | 70% | 1260.0万人民币 |
2 | 代秀芝 | 30% | 540.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李子明
|
|
2 |
代秀芝
|
|
3 |
李德新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-15 | 住所变更 |
河北省廊坊市安次区永兴路5号
|
廊坊市广阳区光明东道90号西栋101号(限办公)
|
2 | 2018-01-15 | 联络员备案 |
李子明 备案手机:*****
|
代秀芝 备案手机:*****
|
3 | 2018-01-15 | 经营范围变更 |
货运站经营;销售:五金电料、水暖建材、纸制品、橡胶制品(医用品除外)。
|
货运站经营;销售:五金电料、水暖建材、纸制品、橡胶制品(医用品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-12-26 | 法定代表人变更 |
代秀芝
|
李子明
|
5 | 2017-12-26 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李子明 备案手机:*****
|
6 | 2017-12-26 | 财务负责人 |
|
姜冰冰
|
7 | 2017-12-26 | 经营范围变更 |
货运站经营(道路运输经营许可证有效期至2018年5月13日);酒类批****(酒类商品批****许可证有效期至2016年12月31日);销售:五金电料、水暖建材、纸制品、橡胶制品(医用品除外)。
|
货运站经营;销售:五金电料、水暖建材、纸制品、橡胶制品(医用品除外)。
|
8 | 2014-10-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
代秀芝 [退出]
|
李德新 [新增]
|
9 | 2014-10-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李德新 [退出]
|
代秀芝 [新增]
|
10 | 2014-10-24 | 董事备案 |
李德新 [退出]
|
代秀芝 [新增]
|