序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王长付 | 100% | 50 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张薇
|
|
2 |
李小青
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-25 | 法定代表人变更 |
王长付
|
张薇
|
2 | 2017-01-13 | 经营范围变更 |
销售:土产、日杂、五金建材批****:烟花爆竹(烟花类:C级D级,爆竹类:C级)(烟花爆竹经营(批****)许可证有效期至2017年1月10日)
|
销售:土产、日杂、五金建材;批****:烟花爆竹(烟花类:C级D级,爆竹类:C级)(烟花爆竹经营(批****)许可证有效期至2019年12月29日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2014-01-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李小青
|