序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯辉 | 50% | 50万人民币 |
2 | 王天国 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王天国
|
|
2 |
冯辉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
廊坊市瑞银邦成投资咨询有限公司建业大厦分公司
|
杨洪亮 | 2012-08-02 |
2 |
廊坊市瑞银邦成投资咨询有限公司承德分公司
|
王天国 | 2012-07-25 |
3 |
廊坊市瑞银邦成投资咨询有限公司胜芳分公司
|
宁文杰 | 2012-03-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-20 | 财务负责人 |
|
谢艳
|
2 | 2017-07-20 | 经营范围变更 |
|
投资咨询(证券、股票、贵金属、基金除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-07-20 | 联络员备案 |
|
王天国 备案手机:*****
|
4 | 2015-06-01 | 住所变更 |
|
廊坊市广阳区都市花园12号楼(建业大厦)12-1-1307
|