序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李杰 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李杰
|
|
2 |
黄斯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-19 | 地址变更 |
廊坊市广阳区第六大街4-1-501-8
|
廊坊市广阳区天利得益商务中心一期1-1-511
|
2 | 2020-07-16 | 地址变更 |
廊坊市广阳区华夏奥韵小区A1号楼1单元109室门面房
|
廊坊市广阳区第六大街4-1-501-8
|
3 | 2016-11-14 | 经营范围变更 |
企业管理咨询、会议展览服务、计算机信息技术咨询服务;代理记账,代理缴纳社会保险金服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
企业管理咨询、会议展览服务、计算机信息技术咨询服务;代理记账,代理缴纳社会保险金服务、代理商标注册、汽车租赁、组织策划文化活动、演出策划、婚庆礼仪服务;家政服务;设计、制作、代理、****布国内各种广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄斯
|
黄斯
|
5 | 2016-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑星 [退出]
|
李杰 [新增]
|
6 | 2016-08-25 | 法定代表人变更 |
郑星
|
李杰
|
7 | 2016-08-25 | 财务负责人 |
|
刘明仿
|
8 | 2016-08-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2016-08-25 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李杰 备案手机:*****
|
10 | 2016-08-25 | 董事备案 |
郑星 [退出]
|
李杰 [新增]
|