序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 大厂县教育局 | 89.77049% | 2738.0万人民币 |
2 | 大厂县建设局 | 10.22951% | 312.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
纪兴华
|
|
2 |
蒋雯
|
|
3 |
汪嘉宝
|
|
4 |
李野
|
|
5 |
杨岳
|
|
6 |
王众
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-28 | 法定代表人变更 |
左庆海
|
纪兴华
|
2 | 2018-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘华军 [退出]王众王立忠 [退出]
|
王众杨岳 [新增]李野 [新增]
|
3 | 2018-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
左庆海 [退出]陈朝晖 [退出]何培华 [退出]
|
蒋雯 [新增]纪兴华 [新增]汪嘉宝 [新增]
|
4 | 2018-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈朝晖 [退出]
|
汪嘉宝 [新增]
|
5 | 2018-01-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨晓芳 [退出]刘华军王立忠
|
王众 [新增]刘华军王立忠
|
6 | 2018-01-22 | 监事备案 |
杨晓芳 [退出]刘华军王立忠
|
王众 [新增]刘华军王立忠
|
7 | 2017-07-31 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
何雪 备案手机:*****
|
8 | 2017-07-31 | 法定代表人变更 |
吴成杰
|
左庆海
|
9 | 2017-07-31 | 财务负责人 |
|
赵亚丹
|
10 | 2012-06-04 | 法定代表人变更 |
陈贵峰
|
吴成杰
|