序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京碧桂园凤凰置业****展有限公司 | 100% | 7000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟军
|
|
2 |
柳卫宗
|
|
3 |
丛立涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟军 [退出]
|
丛立涛 [新增]
|
2 | 2021-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李辉 [退出]
|
孟军 [新增]
|
3 | 2021-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢芸芳 [退出]
|
柳卫宗 [新增]
|
4 | 2021-09-24 | 法定代表人变更 |
李辉
|
孟军
|
5 | 2020-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周煜琛 [退出]
|
卢芸芳 [新增]
|
6 | 2020-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾磊 [退出]
|
孟军 [新增]
|
7 | 2018-06-06 | 经营范围变更 |
正餐,经营定型包装酒水、饮料;住宿,洗浴,体育馆,温泉浴,室内游泳馆,卡拉OK歌厅,美容,美****;农业观光。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
正餐,经营定型包装酒水、饮料;住宿,洗浴,体育馆,温泉浴,室内游泳馆,卡拉OK歌厅,美容,美****;农业观光;自有房屋、柜台、摊位租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2016-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王淑华 [退出]
|
李辉 [新增]
|
9 | 2016-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
贾磊
|
10 | 2016-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张桂平 [退出]
|
周煜琛 [新增]
|