序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-06 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司分公司
|
外商投资企业分公司
|
2 | 2019-11-06 | 负责人变更 |
帅传勇
|
帅传勇
|
3 | 2019-06-25 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他有限责任公司分公司
|
4 | 2019-03-28 | 名称变更 |
北京鸿坤瑞邦物业管理股份有限公司香河分公司
|
北京鸿坤瑞邦物业管理有限公司香河分公司
|
5 | 2018-04-16 | 负责人变更 |
史雷 [退出]
|
帅传勇 [新增]
|
6 | 2018-04-16 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司分公司
|
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
7 | 2018-04-16 | 名称变更 |
北京鸿坤瑞邦物业管理有限公司香河分公司
|
北京鸿坤瑞邦物业管理股份有限公司香河分公司
|
8 | 2017-06-29 | 负责人变更 |
姜银峰 [退出]
|
史雷 [新增]
|