序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李玉杰 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李玉杰
|
|
2 |
王亚朋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 经营范围变更 |
房地产开****与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****与销售;土地整理;土地规划服务;土地信息咨询服务;房屋建筑工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2020-08-13 | 投资人(股权)变更 |
王亚朋 出资 50万人民币; [退出]李玉杰 出资 950万人民币;
|
李玉杰 出资 1000( + 5.26316% )万人民币;
|
3 | 2020-08-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2020-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李玉杰 [退出]
|
王亚朋 [新增]
|
5 | 2020-08-13 | 法定代表人变更 |
王亚朋
|
李玉杰
|
6 | 2020-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王亚朋 [退出]
|
李玉杰 [新增]
|
7 | 2018-07-18 | 地址变更 |
廊坊市广阳区光明东道19号金属大厦2层218室
|
廊坊市广阳区光明东道19号甲区38号
|
8 | 2018-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘宝海 [退出]
|
王亚朋 [新增]
|
9 | 2018-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董桂艳 [退出]
|
李玉杰 [新增]
|
10 | 2018-01-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|