序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京建机资产经营有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董振华
|
|
2 |
董静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-17 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:杨文治;成员:黎昌莉;成员:于书忠;
|
2 | 2018-01-17 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:杨文治;成员:黎昌莉;成员:于书忠;
|
3 | 2017-10-10 | 经营范围变更 |
加工、销售建筑石料。(采矿许可证有效期至2015年10月18日)。
|
销售建筑石料。(采矿许可证有效期至2015年10月18日)。
|
4 | 2017-10-10 | 投资人(股权)变更 |
北京金隅水泥经贸有限公司 出资 500万人民币; [退出]
|
北京建机资产经营有限公司 出资 500.000000万人民币; [新增]
|
5 | 2014-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾宏伟 [退出]李静 [退出]董静
|
董静
|
6 | 2014-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜长禄 [退出]董振华董振华
|
董振华
|
7 | 2014-04-15 | 投资人(股权)变更 |
陈长树; [退出]北京金隅水泥经贸有限公司;
|
北京金隅水泥经贸有限公司;
|
8 | 2014-04-15 | 董事备案 |
姜长禄 [退出]董振华董振华
|
董振华
|
9 | 2014-04-15 | 监事备案 |
贾宏伟 [退出]李静 [退出]董静
|
董静
|
10 | 2014-04-15 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|