序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京华盾雪花塑料集团有限责任公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯继军
|
|
2 |
李珊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-11 | 联络员备案 |
沈培成 *** 备案手机:***
|
李珊 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-11 | 财务负责人 |
苏慧君 ***
|
陆春宇 ***
|
3 | 2021-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈明辉 [退出]
|
侯继军 [新增]
|
4 | 2021-06-11 | 法定代表人变更 |
陈明辉
|
侯继军
|
5 | 2019-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱磊 [退出]
|
李珊 [新增]
|
6 | 2019-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周珏 [退出]
|
邱磊 [新增]
|
7 | 2019-01-02 | 法定代表人变更 |
倪众勤
|
陈明辉
|
8 | 2019-01-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-12-25章程修正案
|
9 | 2019-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王文才 [退出]侯继军 [退出]艾斌 [退出]王小明 [退出]倪众勤 [退出]李启辉 [退出]董淳 [退出]
|
陈明辉 [新增]
|
10 | 2016-07-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-06-22章程修正案
|