序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-06 | 负责人变更 |
李琳 [退出]
|
李鹏 [新增]
|
2 | 2018-10-29 | 负责人变更 |
刘海龙 [退出]
|
李琳 [新增]
|
3 | 2017-12-29 | 名称变更 |
北京佳龙游乐设备制造有限公司香河分公司
|
北京佳龙九华游乐设备制造有限公司香河分公司
|
4 | 2017-12-29 | 负责人变更 |
付博龙 [退出]
|
刘海龙 [新增]
|
5 | 2017-08-29 | 隶属企业名称变更 |
北京九华游乐设备制造有限公司
|
北京佳龙游乐设备制造有限公司
|
6 | 2017-08-29 | 名称变更 |
北京九华游乐设备制造有限公司香河分公司
|
北京佳龙游乐设备制造有限公司香河分公司
|