序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京同仁堂商业投资集团有限公司 | 51% | 102.0万人民币 |
2 | 张凤华 | 49% | 98.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄丽萍
|
|
2 |
张凤华
|
|
3 |
董艳玉
|
|
4 |
秦梦
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京同仁堂三河药店有限公司永旺分店
|
刘慧颖 | 2022-08-15 |
2 |
北京同仁堂三河药店有限公司永旺店
|
刘慧颖 | 2022-07-05 |
3 |
北京同仁堂三河药店有限公司燕郊亚泰大街中医诊所
|
刘慧颖 | 2019-10-18 |
4 |
北京同仁堂三河药店有限公司燕昌路分公司
|
刘慧颖 | 2018-07-12 |
5 |
北京同仁堂三河药店有限公司燕昌路中医诊所
|
刘慧颖 | 2018-06-27 |
6 |
北京同仁堂三河药店有限公司燕顺路分公司
|
刘慧颖 | 2018-05-04 |
7 |
北京同仁堂三河药店有限公司燕郊分公司
|
刘慧颖 | 2018-03-29 |
8 |
北京同仁堂三河药店有限公司三河分公司
|
刘慧颖 | 2018-03-20 |
9 |
北京同仁堂三河药店有限公司香河保健食品店
|
刘慧颖 | 2018-02-05 |
10 |
北京同仁堂三河药店有限公司香河中医诊所
|
刘慧颖 | 2017-10-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
饶洁 [退出]张凤华董艳玉
|
张凤华黄丽萍 [新增]董艳玉
|
2 | 2020-06-16 | 经营范围变更 |
销售:中成药,中药饮片,化学药制剂,抗生素制剂,生化药品,生物制品、保健食品、消毒用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械(限无需凭医疗器械经营企业许可证部分);中医诊疗服务(仅限分支机构,按医疗机构执业许可证范围经营);销售:预包装食品、日用品、化妆品、农副产品、健身器材(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
销售:中成药,中药饮片,化学药制剂,抗生素制剂,生化药品,生物制品、保健食品、消毒用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械(限无需凭医疗器械经营企业许可证部分);中医诊疗服务(仅限分支机构,按医疗机构执业许可证范围经营);销售:预包装食品、日用品、化妆品、农副产品、电子产品、健身器材(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2020-06-16 | 法定代表人变更 |
饶洁
|
黄丽萍
|
4 | 2020-04-30 | 经营范围变更 |
销售:中成药,中药饮片,化学药制剂,抗生素制剂,生化药品,生物制品、保健食品、消毒用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械(限无需凭医疗器械经营企业许可证部分);中医诊疗服务(仅限分支机构,按医疗机构执业许可证范围经营);销售:预包装食品、日用品、化妆品、电子产品、农副产品、健身器材(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
销售:中成药,中药饮片,化学药制剂,抗生素制剂,生化药品,生物制品、保健食品、消毒用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械(限无需凭医疗器械经营企业许可证部分);中医诊疗服务(仅限分支机构,按医疗机构执业许可证范围经营);销售:预包装食品、日用品、化妆品、农副产品、健身器材(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2020-04-30 | 名称变更 |
北京同仁堂三河大药店有限公司
|
北京同仁堂三河药店有限公司
|
6 | 2020-03-24 | 经营范围变更 |
销售:中成药,中药饮片,化学药制剂,抗生素,生化药品,生物制品、保健食品、第一类医疗器械、第二类医疗器械(限无需凭医疗器械经营企业许可证部分);中医诊疗服务(仅限分支机构,按医疗机构执业许可证范围经营);销售:预包装食品、日用品、化妆品(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
销售:中成药,中药饮片,化学药制剂,抗生素制剂,生化药品,生物制品、保健食品、消毒用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械(限无需凭医疗器械经营企业许可证部分);中医诊疗服务(仅限分支机构,按医疗机构执业许可证范围经营);销售:预包装食品、日用品、化妆品、电子产品、农副产品、健身器材(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田文莉 [退出]金喆 [退出]张凤华
|
张凤华董艳玉 [新增]饶洁 [新增]
|
8 | 2019-12-09 | 法定代表人变更 |
金喆
|
饶洁
|
9 | 2019-12-09 | 章程备案 |
无
|
2019-11-21
|
10 | 2019-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟凡鹏 [退出]
|
秦梦 [新增]
|