序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛冰 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 崔书芳 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛冰
|
|
2 |
崔书芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-22 | 地址变更 |
廊坊市广阳区康庄小区20-14门市
|
廊坊市广阳区新世界中心A区第A区幢3单元17层1716号房
|
2 | 2016-06-07 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘宝芹 备案手机:*****
|
3 | 2016-06-07 | 经营范围变更 |
房地产开****、销售。(凭资质证经营)
|
房地产开****、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-06-07 | 财务负责人 |
|
刘宝芹
|
5 | 2014-11-24 | 住所变更 |
廊坊市广阳区广阳道144号
|
廊坊市广阳区康庄小区20-14门市
|
6 | 2014-07-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔斌 [退出]
|
崔书芳 [新增]
|
7 | 2014-07-31 | 监事备案 |
崔斌 [退出]
|
崔书芳 [新增]
|
8 | 2014-07-31 | 投资人(股权)变更 |
薛冰;崔斌; [退出]
|
薛冰;崔书芳; [新增]
|