序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于江 | 72% | 36.0万人民币 |
2 | 李金碧 | 28% | 14.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于江
|
|
2 |
李金碧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李金碧 [退出]
|
于江 [新增]
|
2 | 2020-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于江 [退出]
|
李金碧 [新增]
|
3 | 2020-12-31 | 法定代表人变更 |
李金碧
|
于江
|
4 | 2020-10-27 | 地址变更 |
廊坊市安次区常甫路47号
|
河北省廊坊市安次区瑞丰道9号龙河盛都小区7-101、7-201
|
5 | 2020-01-14 | 法定代表人变更 |
宋福山
|
李金碧
|
6 | 2020-01-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
于江;宋福山; [退出]
|
于江;李金碧; [新增]
|
7 | 2020-01-14 | 投资人(股权)变更 |
于江 出资 14万人民币;宋福山 出资 36万人民币; [退出]
|
于江 出资 36( + 157.14286% )万人民币;李金碧 出资 14万人民币; [新增]
|
8 | 2019-05-21 | 章程备案 |
无
|
|
9 | 2019-05-21 | 财务负责人 |
候树静 ***
|
李庆南 ***
|
10 | 2019-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张秀梅 [退出]
|
于江 [新增]
|