序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 廊坊电力实业总公司 | 100% | 10061.490000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘智慧
|
|
2 |
郝亮
|
|
3 |
李森林
|
|
4 |
李绍海
|
|
5 |
宋岩峰
|
|
6 |
彭海燕
|
|
7 |
李鹏程
|
|
8 |
李铁军
|
|
9 |
马静
|
|
10 |
柴彦斌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
廊坊明源电力工程有限公司金源分公司
|
李铁军 | 2018-11-05 |
2 |
廊坊明源电力工程有限公司霸州分公司
|
董伟 | 2017-05-27 |
3 |
廊坊明源电力工程有限公司文安分公司
|
么瑞秋 | 2017-04-27 |
4 |
廊坊明源电力工程有限公司设计分公司
|
刘琦 | 2016-04-05 |
5 |
廊坊明源电力工程有限公司大城分公司
|
陈宜军 | 2015-05-05 |
6 |
廊坊明源电力工程有限公司永清分公司
|
张亚东 | 2014-09-04 |
7 |
廊坊明源电力工程有限公司香河分公司
|
刘志永 | 2014-04-21 |
8 |
廊坊明源电力工程有限公司三河分公司
|
卢东海 | 2014-04-08 |
9 |
廊坊明源电力工程有限公司大厂分公司
|
海晓明 | 2014-04-01 |
10 |
廊坊明源电力工程有限公司固安分公司
|
张天明 | 2014-03-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-02 | 注册资本变更 |
7891万人民币
|
10061.490000万人民币( + 27.50589% )
|
2 | 2021-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李淑萍杨静 [退出]刘建东 [退出]路平 [退出]刘志斌 [退出]
|
苏君鹏 [新增]李淑萍徐士东 [新增]柴彦斌 [新增]贾卫华 [新增]
|
3 | 2021-12-02 | 章程备案 |
无
|
2021-11-24备案新章程
|
4 | 2021-12-02 | 经营范围变更 |
承揽220KV及以下送电线路(含电缆工程)工程和同电压等级的变电站安装、土建工程以及配电工程的施工、安装、调试等承包业务;经营售电业务;电力工程设计、施工;电力工程监理;新能源技术服务;电力设施运行维护、电气设备检修试验;低压柜、高压柜、箱式变电站、直流柜、模具、金属机械、配电箱、环网柜、变压器、户内断路器、户外断路器的加工,企业自产产品的技术咨询服务及售后服务、维护;建筑工程施工;装饰装修工程;物业服务;电力技术服务;电力技术、特种作业操作(电工)培训考试;劳务分包(不含对外劳务合作经营);电力器材、通讯器材、网络器材、电力材料、电子器材、绝缘材料、电力安全工器具、计算机销售;汽车、电力设备的租赁;自有房屋租赁、自有场地租赁、机械设备、自有车辆租赁;园林绿化工程施工;果蔬种植、养殖及销售自产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
承揽220KV及以下送电线路(含电缆工程)工程和同电压等级的变电站安装、土建工程以及配电工程的施工、安装、调试等承包业务;经营售电业务;电力工程设计、施工;电力工程监理;新能源技术服务;电力设施运行维护、电气设备检修试验;低压柜、高压柜、箱式变电站、直流柜、模具、金属机械、配电箱、环网柜、变压器、户内断路器、户外断路器的加工,企业自产产品的技术咨询服务及售后服务、维护;建筑工程施工;装饰装修工程;再生资源加工;物业服务;电力技术服务;电力技术、特种作业操作(电工)培训考试;劳务分包(不含对外劳务合作经营);电力器材、通讯器材、网络器材、电力材料、电子器材、绝缘材料、电力安全工器具、计算机销售;汽车、电力设备的租赁;自有房屋租赁、自有场地租赁、机械设备、自有车辆租赁;园林绿化工程施工;果蔬种植、养殖及销售自产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2021-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马文军 [退出]刘立强 [退出]刘晓雪 [退出]李铁军李森林刘智慧李绍海张广阔 [退出]王景欣 [退出]
|
李绍海李森林李铁军李鹏程 [新增]宋岩峰 [新增]郝亮 [新增]彭海燕 [新增]马静 [新增]刘智慧
|
6 | 2021-12-02 | 其他事项备案 |
廊坊电力实业总公司 出资 7891万人民币;
|
廊坊电力实业总公司 出资 10061.49万人民币;
|
7 | 2020-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马文军 [退出]
|
郝亮 [新增]
|
8 | 2020-05-28 | 法定代表人变更 |
魏江
|
刘智慧
|
9 | 2020-05-28 | 章程备案 |
无
|
2020-05-28备案新章程
|
10 | 2020-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李铁军李绍海魏江 [退出]马文军王景欣张广阔刘立强刘晓雪李森林
|
刘立强李铁军王景欣马文军刘智慧 [新增]李森林李绍海刘晓雪张广阔
|