序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 代学仁 | 100% | 115.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
代学仁
|
|
2 |
贾书鸿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-08-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-08-17第一章第四条
|
2 | 2015-08-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005-07-29~2015-07-28
|
2005-07-29~2025-07-28
|
3 | 2013-03-20 | 法定代表人变更 |
贾书鸿
|
代学仁
|
4 | 2013-03-20 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,贾书鸿,115.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,代学仁,115.0
|
5 | 2013-01-25 | 法定代表人变更 |
谷振江
|
贾书鸿
|
6 | 2013-01-25 | 市场主体类型变更 |
1130
|
1151
|
7 | 2013-01-25 | 市场主体类型变更 |
1100
|
1130
|
8 | 2013-01-25 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,谷振亮,2.0,***,谷振江,108.0,***,单树泽,5.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,贾书鸿,115.0( + 5650% )
|
9 | 2013-01-25 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:***02,永清县益昌粮食资产运营有限公司,98.0,自然人股东:***,单树泽,5.0,***,谷振江,10.0,***,谷振亮,2.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,谷振亮,2.0,***,谷振江,108.0,***,单树泽,5.0
|
10 | 2006-05-15 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:null,永清县粮食局,98.0,自然人股东:***,单树泽,5.0,***,谷振江,10.0,***,谷振亮,2.0
|
法人股东:***02( - 97.95918% ),永清县益昌粮食资产运营有限公司,98.0,自然人股东:***,单树泽,5.0,***,谷振江,10.0,***,谷振亮,2.0
|