序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔建伟 | 65.06% | 1626.5万人民币 |
2 | 黄洪波 | 21.69% | 542.25万人民币 |
3 | 李宝起 | 13.25% | 331.25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔建伟
|
|
2 |
黄洪波
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
霸州市钜强混凝土有限公司廊坊广阳区分公司
|
郑进 | 2015-11-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-26 | 其他事项备案 |
崔建伟 出资 1500万人民币;黄洪波 出资 500万人民币;李宝起 出资 500万人民币;
|
崔建伟 出资 1626.5万人民币;黄洪波 出资 542.25万人民币;李宝起 出资 331.25万人民币;
|
2 | 2021-10-26 | 投资人(股权)变更 |
崔建伟 出资 1500万人民币;黄洪波 出资 500万人民币;李宝起 出资 500万人民币;
|
崔建伟 出资 1626.5( + 8.43333% )万人民币;黄洪波 出资 542.25( + 8.45% )万人民币;李宝起 出资 331.25( - 33.75% )万人民币;
|
3 | 2021-03-15 | 经营范围变更 |
生产、销售混凝土。
|
生产、销售混凝土。道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2020-07-06 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
奚荣; [退出]苏建新; [退出]郑进; [退出]
|
崔建伟; [新增]黄洪波; [新增]李宝起; [新增]
|
5 | 2020-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
奚丽娟 [退出]
|
黄洪波 [新增]
|
6 | 2020-07-06 | 法定代表人变更 |
郑进
|
崔建伟
|
7 | 2020-07-06 | 财务负责人 |
郑进 ***
|
崔建伟 ***
|
8 | 2020-07-06 | 投资人(股权)变更 |
奚荣 出资 700万人民币; [退出]苏建新 出资 100万人民币; [退出]郑进 出资 1700万人民币; [退出]
|
崔建伟 出资 1500万人民币; [新增]黄洪波 出资 500万人民币; [新增]李宝起 出资 500万人民币; [新增]
|
9 | 2020-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑进 [退出]
|
崔建伟 [新增]
|
10 | 2015-12-29 | 注册资本(金)变更 |
1000万人民币
|
2500.0000万人民币( + 150% )
|