序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 幸福基业物业服务有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭仕刚
|
|
2 |
林俐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-19 | 法定代表人变更 |
孟惊
|
郭仕刚
|
2 | 2022-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟惊 [退出]
|
郭仕刚 [新增]
|
3 | 2017-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟庆林 [退出]
|
林俐 [新增]
|
4 | 2017-08-04 | 监事备案 |
孟庆林 [退出]
|
林俐 [新增]
|
5 | 2017-03-31 | 经营范围变更 |
社区物业服务,公共设施管理服务,水、暖、电设备维修**
|
社区物业服务,公共设施管理服务,水、暖、电设备维修;代售水电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
6 | 2017-03-31 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
廊坊市幸福基业物业服务有限公司;
|
幸福基业物业服务有限公司; [名称变更]
|
7 | 2015-02-10 | 住所变更 |
香河经济技术开****区金冠大酒店2楼
|
香河县永清路西侧新华大街北侧(华夏城市规划展览中心)
|