序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李玉娥 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李梦磊 [退出]
|
何雪梅 [新增]
|
2 | 2022-05-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-05-26章程修正案备案
|
3 | 2021-09-29 | 财务负责人 |
郭建立 ***
|
李玉娥 ***
|
4 | 2020-12-02 | 法定代表人变更 |
刘建军
|
李玉娥
|
5 | 2020-12-02 | 联络员备案 |
刘建军 *** 备案手机:***
|
李玉娥 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张天旭 [退出]
|
李梦磊 [新增]
|
7 | 2020-12-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-12-01章程修正案
|
8 | 2020-12-02 | 投资人(股权)变更 |
刘建军 出资 1000万人民币; [退出]
|
李玉娥 出资 1000万人民币; [新增]
|
9 | 2020-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建军 [退出]
|
李玉娥 [新增]
|
10 | 2019-10-16 | 地址变更 |
河北省廊坊市经济技术开****区芙蓉道9号廊坊啄木鸟管道技术有限公司内二层办公楼
|
河北省廊坊市经济技术开****区全兴路22号
|