序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海希必能源科技有限公司 | 100% | 390.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄春乐
|
|
2 |
姚向阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-31 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-12-28第七章 第十三条
|
2 | 2021-12-31 | 经营期限 |
2021年12月6日 至 2046年12月5日
|
2021年12月6日 至 2048年12月5日
|